Vorsitz |
Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach dem Baugesetzbuch | | Vorsitz | Vorsitz | 15.04.2016 | 31.05.2020 | von 15.04.2016 bis 31.05.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach dem Baugesetzbuch | | 1. stv. Vorsitzende | 1. stv. Vorsitzende | 25.09.2009 | 14.04.2016 | von 25.09.2009 bis 14.04.2016 | |
Umlegungsausschuss nach dem Baugesetzbuch | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.10.2009 | 31.03.2022 | von 15.10.2009 bis 31.03.2022 | Sachverständige für Bauleitplanung | Sachverständige für Bauleitplanung |
Nichtstimmberechtigte Mitglieder |
Gestaltungs- und Planungsbeirat | | Nichtstimmberechtiges Mitglied | Nichtstimmberechtiges Mitglied | 01.08.2009 | 31.03.2022 | von 01.08.2009 bis 31.03.2022 | Leiterin des Referats für Stadtentwicklung und Baurecht | Leiterin des Referats für Stadtentwicklung und Baurecht |
Berufsmäßige Stadträte |
Stadtrat | | Berufsmäßige Stadträtin | Berufsmäßige Stadträtin | 01.04.2009 | 31.03.2022 | von 01.04.2009 bis 31.03.2022 | Referat VII | Referat VII |
Referentenbesprechung | | Mitglied | Mitglied | 05.09.2017 | 31.03.2022 | von 05.09.2017 bis 31.03.2022 | Referat VII | Referat VII |