Mitglieder |
Ältestenrat | UDI | UDI Vertreter | Vertreter | | 30.07.2015 | bis 30.07.2015 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | UDI | UDI 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | | 30.07.2015 | bis 30.07.2015 | |
Ausschuss für Kultur und Bildung | UDI | UDI Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 30.07.2015 | bis 30.07.2015 | |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien | UDI | UDI Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 30.07.2015 | bis 30.07.2015 | |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | UDI | UDI 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | | 30.07.2015 | bis 30.07.2015 | |
Beiratsmitglieder |
Beirat für Gleichstellungsfragen | UDI | UDI Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | | | | |
Ausschussmitglieder |
Ferienausschuss | UDI | UDI 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | | 30.07.2015 | bis 30.07.2015 | |
Aufsichtsratsmitglieder |
Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat | UDI | UDI Vertreter | Vertreter | | | | |
Stadtratsmitglieder |
Stadtrat | UDI | UDI Mitglied | Mitglied | | | | |
Ausschussmitglieder |
Zweckverband Sparkasse Ingolstadt Eichstätt, Verbandsversammlung | UDI | UDI Vertreter | Vertreter | | | | |
Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt, Verbandsversammlung | UDI | UDI Verbandsrätin | Verbandsrätin | | | | |
Mitglieder |
Jugendhilfeplanung, Arbeitsgruppe | UDI | UDI Mitglied | Mitglied | | 30.06.2014 | bis 30.06.2014 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit | UDI | UDI 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | | 30.07.2015 | bis 30.07.2015 | |
Verwaltungsratsmitglieder |
IFG Ingolstadt AöR, Verwaltungsrat | UDI | UDI Vertreter | Vertreter | | | | |
Kommissionsmitglieder |
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen | UDI | UDI Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | | 30.07.2015 | bis 30.07.2015 | |
Ausschussmitglieder |
Krankenhauszweckverband, Verbandsversammlung | UDI | UDI Vertreter | Vertreter | | 08.02.2018 | bis 08.02.2018 | |
Verwaltungsratsmitglieder |
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe | UDI | UDI Verwaltungsratsmitglied | Verwaltungsratsmitglied | | | | |
Kommissionsmitglieder |
Kommission Quartiersentwicklung Augustinviertel | UDI | UDI Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 30.07.2015 | 26.10.2017 | von 30.07.2015 bis 26.10.2017 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | UDI | UDI Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.07.2015 | 26.10.2017 | von 31.07.2015 bis 26.10.2017 | |
Ausschuss für Kultur und Bildung | UDI | UDI 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 31.07.2015 | 23.02.2016 | von 31.07.2015 bis 23.02.2016 | |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien | UDI | UDI 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 31.07.2015 | 26.10.2017 | von 31.07.2015 bis 26.10.2017 | |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | UDI | UDI Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.07.2015 | 26.10.2017 | von 31.07.2015 bis 26.10.2017 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit | UDI | UDI 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 31.07.2015 | 26.10.2017 | von 31.07.2015 bis 26.10.2017 | |
Ferienausschuss | UDI | UDI Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.07.2015 | 26.10.2017 | von 31.07.2015 bis 26.10.2017 | |
Kommissionsmitglieder |
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen | UDI | UDI Vertreter | Vertreter | 31.07.2015 | 26.10.2017 | von 31.07.2015 bis 26.10.2017 | |
Kommission für Seniorenarbeit | UDI | UDI Vertreter | Vertreter | 31.07.2015 | 26.10.2017 | von 31.07.2015 bis 26.10.2017 | |
Kommission Quartiersentwicklung Konradviertel | UDI | UDI Vertreter | Vertreter | 31.07.2015 | 26.10.2017 | von 31.07.2015 bis 26.10.2017 | |
Beiratsmitglieder |
Migrationsrat | UDI | UDI Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 31.07.2015 | 26.10.2017 | von 31.07.2015 bis 26.10.2017 | |
Aufsichtsratsmitglieder |
Gemeinnützige Ingolstädter Veranstaltungs GmbH, Aufsichtsrat | UDI | UDI Aufsichtsratmitglied | Aufsichtsratmitglied | 04.12.2015 | | von 04.12.2015 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Kultur und Bildung | UDI | UDI Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.02.2016 | 26.10.2017 | von 24.02.2016 bis 26.10.2017 | |
Aufsichtsratsmitglieder |
Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat | UDI | UDI Vertreter | Vertreter | 05.08.2016 | | von 05.08.2016 | |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | UDI | UDI Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 27.10.2017 | | von 27.10.2017 | |
Kommissionsmitglieder |
Kommission Quartiersentwicklung Augustinviertel | UDI | UDI Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 27.10.2017 | | von 27.10.2017 | |
Kommission Quartiersentwicklung Konradviertel | UDI | UDI Kommissionsmitglied | Kommissionsmitglied | 27.10.2017 | | von 27.10.2017 | |
Aufsichtsratsmitglieder |
Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, Aufsichtsrat | UDI | UDI Vertreter | Vertreter | 27.10.2017 | | von 27.10.2017 | |
Mitglieder |
Jugendhilfeplanung, Arbeitsgruppe | UDI | UDI Mitglied | Mitglied | 07.02.2018 | | von 07.02.2018 | |
Ausschussmitglieder |
Zweckverband Müllverwertungsanlage Region Ingolstadt, Verbandsversammlung | UDI | UDI Verbandsrätin | Verbandsrätin | 10.05.2018 | | von 10.05.2018 | |
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit | UDI | UDI 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 05.12.2018 | | von 05.12.2018 | |
Ferienausschuss | UDI | UDI 3. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | 05.12.2018 | | von 05.12.2018 | |
Nichtstimmberechtigte Mitglieder |
Gestaltungs- und Planungsbeirat | UDI | UDI 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | | 26.10.2017 | bis 26.10.2017 | |
Weitere Mitglieder |
Kommission Quartiersentwicklung Augustinviertel | UDI | UDI Weiteres Mitglied | Weiteres Mitglied | 05.06.2014 | 29.07.2015 | von 05.06.2014 bis 29.07.2015 | Evang.-Luth. Pfarramt St. Markus | Evang.-Luth. Pfarramt St. Markus |
|
Fraktion der UDI | UDI | UDI Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 16.10.2017 | | von 16.10.2017 | |